Reports for Dr. Elena Paola Wichser
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Elena Paola Wichser
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006044612, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ORL on move AG, in Dürnten, CHE-301.342.924, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2022, Publ. 1005519325).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Badertscher, Dr. Beat, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wichser, Dr. Elena Paola, von Glarus Süd, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maranta, Dr. Christian Arturo, von Poschiavo, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hirt, Pascal Alex, von Feuerthalen, in Schaffhausen, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004719285, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ORL on move AG, in Dürnten, CHE-301.342.924, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 15.03.2012, S.0, Publ. 6595276).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maranta, Dr. Christian Arturo, von Poschiavo, in Egg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht (ZH)];
Wichser, Dr. Elena Paola, von Glarus Süd, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zumikon].
Publication number: 6595276, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 49 vom 09.03.2012 publizierten TR-Eintrags Nr. 8'367 vom 06.03.2012. ORL on move AG, in Dürnten, CH-020.3.037.636-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 09.03.2012, S. 0, Publ. 6586756).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wichser, Dr. Elena Paola, von Glarus Süd, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Wichsler, Dr. Elena Paola].