Reports for Serge Alain Weydert
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Serge Alain Weydert
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005510883, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Nanoleq AG, in Rümlang, CHE-195.398.322, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2022, Publ. 1005479518).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirt, Luca Daniele, von Villigen, in Olten, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Halbherr, Michael, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Martinez, Vincent Romain Joseph, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weydert, Serge Alain, von Melchnau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stauffer, Flurin Samuel, von Eggiwil, in Zürich, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].
Publication number: HR02-1005479518, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Nanoleq AG, in Rümlang, CHE-195.398.322, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 29.04.2022, Publ. 1005461169).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weydert, Serge Alain, von Melchnau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004470047, Commercial Registry Office Zurich, (20)
nanoleq GmbH, in Zürich, CHE-195.398.322, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2018, Publ. 4353415).
Statutenänderung:
27.09.2018.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital in der Höhe von CHF 3'900.00 durch Barliberierung und in der Höhe von CHF 77'914.00 durch Liberierung aus frei verwendbarem Eigenkapital auf CHF 101'814.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 27.09.2018 und Bilanz per 31.07.2018 mit Aktiven von CHF 156'045.46 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 59'219.37 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'018'140 Aktien zu CHF 0.10.
Firma neu:
nanoleq AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(nanoleq SA) (nanoleq Ltd).
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung von und den Handel mit Elektronikprodukten, insbesondere Kabel und Verbindungsstecker. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Patente, Marken, Lizenzen, Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten.
Aktienkapital neu:
CHF 101'814.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 101'814.00.
Aktien neu:
1'018'140 Namenaktien zu CHF 0.10. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.09.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, Fax oder EMail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirt, Luca Daniele, von Villigen, in Olten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Martinez, Vincent Romain Joseph, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Stauffer, Flurin Samuel, von Eggiwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Weydert, Serge Alain, von Melchnau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].