Reports for Christian Wettstein
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christian Wettstein
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004946252, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Balmag AG, in Pfäffikon, CHE-100.661.136, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 10.09.2009, S.26, Publ. 5239832).
Firma neu:
Balmag AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.07.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wettstein, Christian, von Fällanden, in Pfäffikon, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Navus AG, in W e t z i k o n, Unternehmensberatung in den Bereichen Betriebswirtschaft, Organisation und Informatik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 07.12.1998, S. 8335).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wettstein, Christian, von Fällanden, in Pfäffikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langhart, Urs, von Oberstammheim. in Wetzikon ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rüti ZH, Präsident].
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Navus AG, in Wetzikon, Giessereistrasse 1, 8620 Wetzikon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
9.11.1998.
Zweck:
Unternehmensberatung in den Bereichen Betriebswirtschaft, Organisation und Informatik sowie Beteiligung an Unternehmen in der Schweiz und im Ausland;
kann Immobilien verwalten, erwerben und veräussern sowie sich an anderen Gesellschaften beteiligen.
Aktienkapital:
CHF100'000.¬.
Liberierung Aktienkapital:
CHF100'000.¬.
Aktien:
1'000 Inhaberaktien zu CHF100.¬.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Langhart, Urs, von Oberstammheim, in Rüti ZH, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Wettstein, Christian, von Fällanden, in Pfäffikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Vertex Treuhand GmbH, in Zürich, Revisionsstelle.