Reports for René Wernli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name René Wernli
Holdings
Newest SOGC notifications: René Wernli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1162369, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Gemeinnützige Wohn- und Siedlungsbau-Genossenschaft Densbüren-Asp, in Densbüren, CHE-104.221.776, Genossenschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2011, Publ. 6145682).
Firma neu:
Gemeinnützige Wohn- und Siedlungsbau-Genossenschaft Densbüren-Asp in Liquidation.
Domizil neu:
c/o René Wernli, Stichweg 15, 5024 Küttigen. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.09.2013 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wernli, René, von Thalheim AG, in Küttigen, Präsident der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wernli, Robert, von Thalheim AG, in Densbüren, Vizepräsident der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Reis, Daniel, von Basel, in Unterentfelden, Mitglied der Verwaltung und Aktuar und Kassier und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied der Verwaltung, Aktuar und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 5886628, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Gemeinnützige Wohn- und Siedlungsbau-Genossenschaft Densbüren-Asp, in Densbüren, CH-400.5.016.605-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2004, S. 1, Publ. 2155104).
Domizil neu:
c/o Robert Wernli-Flury, Im Feld 7, 5025 Asp.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hablützel, Emil, von Trüllikon, in Affoltern am Albis, Mitglied, Aktuar und Kassier, mit Einzelunterschrift;
Amsler, Ernst, von Densbüren, in Densbüren, Präsident der Verwaltung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wernli, René, von Thalheim AG, in Küttigen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Densbüren, Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Reis, Daniel, von Basel, in Unterentfelden, Mitglied der Verwaltung und Aktuar und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2155104, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Gemeinnützige Wohn- und Siedlungsbau-Genossenschaft Densbüren-Asp, in Densbüren, Beschaffung preisgünstiger Wohnungen usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 35 vom 18.02.2000, S. 1137).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wernli-Weber, Brigitte, von Thalheim AG und Veltheim AG und Buchs AG, in Densbüren, Mitglied und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Senn, Patrick, von Densbüren, in Ueken, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hablützel, Emil, von Trüllikon, in Affoltern am Albis, Mitglied, Aktuar und Kassier, mit Einzelunterschrift;
Amsler, Ernst, von Densbüren, in Densbüren, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wernli, René, von Thalheim AG, in Densbüren, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien].