Reports for Gottfried Werner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Gottfried Werner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3130833, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
Vermehrungsorganisation Schaffhauser Saatgut (VOSS), in Schaffhausen, CHE-102.374.110, Genossenschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2008, Publ. 4785286).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Felder, Peter, von Entlebuch, in Märwil (Affeltrangen), Mitglied + Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Werner, Gottfried, von Beggingen, in Beggingen, Präsident der Verwaltung, mit Unterschrift zu zweien;
Tappolet, Alfred, von Zürich, in Schaffhausen, Mitglied der Verwaltung, Geschäftsführer, mit Unterschrift zu zweien, mit Unterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kramer, Hans Rudolf, von Oberhallau, in Schaffhausen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Tappolet, Cyril, von Zürich, in Schaffhausen, Mitglied der Verwaltung, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernhard, Peter, von Büttenhardt, in Büttenhardt, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Joos, Reto, von Avers, in Rorbas, Mitglied der Verwaltung, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 4785286, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
Vermehrungsorganisation Schaffhauser Saatgut (VOSS), in Schaffhausen, CH-290.5.004.047-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2002, S. 11, Publ. 513158).
Statutenänderung:
03.10.2008.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen mündlich an der Versammlung, durch gewöhnlichen Brief oder im 'Schaffhauser Bauer' soweit nicht von Gesetzes wegen die Publikation im SHAB vorgesehen ist. Laut Erklärung des Vorstandes vom 03.10.2008 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gysel, Werner, von Wilchingen, in Wilchingen, Präsident, mit Unterschrift zu zweien;
Spengler, Ernst, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Vizepräsident, mit Unterschrift zu zweien;
Sieber, Hermann, von Widnau, in Schaffhausen, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schürch, Fritz, von Rohrbach, in Hemishofen, Vizepräsident und Geschäftsführer, mit Unterschrift zu zweien [bisher: Aktuar mit Unterschrift zu zweien];
Werner, Gottfried, von Beggingen, in Beggingen, Präsident der Verwaltung, mit Unterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Felder, Peter, von Entlebuch, in Märwil (Affeltrangen), Mitglied + Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Neukomm, Patrick, von Guntmadingen, in Guntmadingen, Mitglied + Aktuar, mit Unterschrift zu zweien;
Kramer, Hans Rudolf, von Oberhallau, in Schaffhausen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3181066, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
Milchproduzenten-Genossenschaft Beggingen, in Beggingen, CH-290.5.003.285-1, Durch ein einheitliches, gemeinsames Vorgehen den Vertrieb der von den Mitgliedern produzierten Milch auf dem Platze Beggingen zu regeln. Genossenschaft (SHAB Nr. 8 vom 13.01.1987, S. 125).
Firma neu:
Milchproduzenten-Genossenschaft Beggingen in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 7. Dezember 2005 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Greutmann, Bernhard, von Beggingen, in Beggingen, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werner, Gottfried, von Beggingen, in Beggingen, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vogelsanger-Pfenniger, Hans, von Beggingen, in Beggingen, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schudel, Markus, von Beggingen, in Beggingen, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].