Reports for Dirk Werner
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dirk Werner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005033703, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
DachPlus (Basel) GmbH, bisher in Basel, CHE-208.248.119, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2016, Publ. 2792187).
Statutenänderung:
16.10.2020.
Firma neu:
Temptur GmbH.
Sitz neu:
Thundorf.
Domizil neu:
Am Bach 12, 8512 Thundorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neuschulz, Torsten, von Gais, in Winterthur, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, ;
Werner, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Magstatt-le-Bas (FR), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Obwegeser, Thomas Anton, von Schwerzenbach, in Volketswil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004895265, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Dachplus Seuzach GmbH, in Seuzach, CHE-297.925.581, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2018, Publ. 4037359).
Statutenänderung:
14.05.2020.
Firma neu:
Dachplus Neftenbach GmbH.
Sitz neu:
Neftenbach.
Domizil neu:
Tösswiesenstrasse 12, 8413 Neftenbach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Werner, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Magstatt-le-Bas (FR), mit Kollektivprokura zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neuschulz, Torsten, von Gais, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Obwegeser, Thomas, von Schwerzenbach, in Volketswil, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2931485, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Dachplus Seuzach GmbH, in Seuzach, CHE-297.925.581, Winterthurerstrasse 69, 8472 Seuzach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
23.06.2016.
Zweck:
Die Firma bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen für Eigentümer von Liegenschaften und/oder deren Verwalter, vor allem Beratung, Expertise, Unterhaltservice, Reparaturen, Devisierungen, Projektleitung und Ausführung von Spengler-, Flachdach und Steildacharbeiten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 23.06.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
DachPlus AG (CHE-444.423.566), in Volketswil, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Albert, Marc, von Naters, in Berg am Irchel, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neuschulz, Torsten, von Gais, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werner, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Magstatt-le-Bas (FR), mit Kollektivprokura zu zweien.