Reports for Marc-André Wermelinger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Marc-André Wermelinger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005547325, Commercial Registry Office Berne, (36)
Qualiservice GmbH, in Bern, CHE-101.664.261, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2020, Publ. 1004856112).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wermelinger, Marc-André, von Rüschlikon, in Köniz, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ;
Hugi, Stefan, von Oberwil bei Büren, in Granges-près-Marnand, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wullschleger, Ernst, von Aarburg, in Wila, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sohm, Christian, von Rütschelen, in Utzenstorf, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grütter, Roland, von Seeberg, in Seeberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lang, Jakob, von Zürich, in Märwil (Affeltrangen), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005306023, Commercial Registry Office Berne, (36)
SWISSCOFEL, in Bern, CHE-105.377.240, Verein (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2020, Publ. 1005008709).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spavetti, Daniela, von Häutligen, in Bellmund, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wermelinger, Marc-André, von Luzern und Rüschlikon, in Liebefeld (Köniz), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Matthias, von Sissach, in Muttenz, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Walti, Dr. Beat, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sohm, Christian, von Rütschelen, in Bätterkinden, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004703986, Commercial Registry Office Berne, (36)
Etter Beratung GmbH, in Biel/Bienne, CHE-103.081.521, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 75 vom 17.04.2019, Publ. 1004612472).
Firma neu:
Etter Beratung GmbH in Liquidation.
Liquidationsadresse:
c/o Qualiservice GmbH, Belpstrasse 26, 3007 Bern. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.08.2019 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wermelinger, Marc-André, von Luzern, in Köniz, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Apelt, Olaf, deutscher Staatsangehöriger, in Möhlin, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].