Reports for Markus Wepfer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Markus Wepfer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005607595, Commercial Registry Office Berne, (36)
Physiotherapie Markus Wepfer GmbH, in Bern, CHE-107.805.436, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 201 vom 16.10.2009, S.4, Publ. 5297712).
Firma neu:
Physiotherapie Markus Wepfer GmbH in Liq.. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.11.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wepfer, Markus, von Stammheim, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Oberstammheim, in Herrenschwanden (Kirchlindach), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Wepfer-Calame, Fabienne, von Stammheim, in Boll (Vechigen), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Oberstammheim, in Bern].
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung Alterssiedlung Sonnengarten, in Zollikon, Bau und Betrieb einer Altersiedlung, Stiftung (SHAB Nr. 166 vom 01.09.1997, S. 6424).
Aufsichtsbehörde neu:
Bezirksrat Meilen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Humbel, Dr. Gertrud, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wepfer, Markus, von Zollikon und Oberstammheim, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Spitex-Verein Zollikon, in Zollikon, spitalexterne Pflege, Verein (SHAB Nr. 220 vom 12.11.1996, S. 6941).
Statutenänderung:
9.05.2000.
Organisation neu:
Mitgliederversammlung, Vorstand von 5 bis 9 Mitgliedern und Revisionsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schrafl, Catherine, von Zollikon, in Zollikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Dr. Madeleine, von Zollikon, in Zollikon, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lang, Dr. Karl, von Märstetten, in Zollikon, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Funk, Alice, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gloor, Doris, von Zürich, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wepfer, Markus, von Oberstammheim, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschopp, Beatrice, von Waldenburg, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Von Gunten, Marianne, von Sigriswil, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann-Iselin, Christine Ann, von Basel, in Zollikon, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bär Müller, Marianne Doris, von Zürich und Kilchberg ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beyer, Manfred, von Amden, in Zollikon, Mitglied und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Järsvall-Bruppacher, Maja, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neukomm, Dr. Gisela, von Zollikon und Hallau, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Alexander, von Ganterschwil, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.