Reports for Alexander Siegfried Welz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Alexander Siegfried Welz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006080534, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
sleepIn GmbH, in Luzern, CHE-188.856.118, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 55 vom 18.03.2022, Publ. 1005430208).
Firma neu:
sleepIn GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 02.07.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Welz, Alexander Siegfried, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005522845, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Brauerei Luzern AG, in Luzern, CHE-114.804.270, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 19.10.2015, S.0, Publ. 2432159).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Welz, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schurtenberger, David, von Hochdorf, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kopp, Laura, von Zürich, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004868248, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
sleepIn GmbH, in Luzern, CHE-188.856.118, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2019, Publ. 1004538062).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hammer, Thomas, von Luzern, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Welz, Alexander Siegfried, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].