Reports for Beat Welten
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Beat Welten
Holdings
Newest SOGC notifications: Beat Welten
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005596445, Commercial Registry Office Berne, (36)
Milchverwertungsgenossenschaft Schönried (Gemeinde Saanen), in Saanen, CHE-107.219.712, Genossenschaft (SHAB Nr. 184 vom 24.09.2018, Publ. 1004460940).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schopfer, Hans Rudolf, genannt Hansruedi, von Gsteig, in Saanenmöser (Saanen), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burri, Niklaus, von St. Stephan, in Schönried (Saanen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Welten, Beat, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von Grünigen, Benjamin, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004460940, Commercial Registry Office Berne, (36)
Milchverwertungsgenossenschaft Schönried (Gemeinde Saanen), in Saanen, CHE-107.219.712, Genossenschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2017, Publ. 3921985).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oehrli, Ulrich, genannt Ueli, von Lauenen, in Schönried (Saanen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schopfer, Hans Rudolf, genannt Hansruedi, von Gsteig, in Saanenmöser (Saanen), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Welten, Beat, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Kübli-Eymann, Erhard, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 2000823, Commercial Registry Office Berne, (36)
Milchverwertungsgenossenschaft Schönried, in Saanen, CHE-107.219.712, Genossenschaft (SHAB Nr. 73 vom 13.04.2011, Publ. 6120740).
Statutenänderung:
15.05.2014.
Firma neu:
Milchverwertungsgenossenschaft Schönried (Gemeinde Saanen).
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Teuscher, Niklaus, von Diemtigen, in Gstaad (Gde. Saanen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oehrli, Ulrich, genannt Ueli, von Lauenen, in Schönried (Saanen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Oehrli, Ulrich genannt Ueli, Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schopfer, Hans Rudolf, genannt Hansruedi, von Gsteig, in Saanenmöser (Saanen), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schopfer, Hansruedi, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Welten, Beat, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
TBC Revisions GmbH (CHE-102.680.469)[CH-035.4.009.920-1], in Muri bei Bern, Revisionsstelle [bisher: TBC Revisions GmbH (CH-035.4.009.920-1)].