Reports for Jörg Kessler
Mandates
Results for the name Jörg Kessler
Holdings
Newest SOGC notifications: Jörg Kessler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006031050, Commercial Registry Office Zurich, (20)
StartupSpider AG, in Zürich, CHE-324.212.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2021, Publ. 1005261298).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer Doldinger, Urs, von Zürich, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kessler, Beatrice, von Walenstadt, in Walting (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Jonen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fischer, Andreas, von Bellinzona, in Stäfa, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kessler, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Ingoldstadt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Wellnitz, Jörg].
Publication number: HR02-1004874542, Commercial Registry Office Aargau, (400)
StartupSpider AG, in Jonen, CHE-324.212.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 24.03.2020, Publ. 1004859105).
Statutenänderung:
14.04.2020.
Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 120'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 120'000.00].
Aktien neu:
1'500'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'200'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Kapitalerhöhung vom 03.04.2020/14.04.2020.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Renz, Thomas Reto, von Churwalden, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wellnitz, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Ingoldstadt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wilhelm, Arno Ferdinand, deutscher Staatsangehöriger, in Jonen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.