Reports for Ulrich Weiss
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ulrich Weiss
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6645384, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Verein Herberge zum kleinen Glück, Ferien- und Entlastungsangebote für erwachsene Menschen mit Betreuungsbedarf, in Affoltern am Albis, CH-020.6.000.830-6, Verein (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2010, S. 21, Publ. 5768546).
Sitz neu:
Wetzikon ZH.
Domizil neu:
c/o Hans Zwingli, Ettenhauserstrasse 41, 8620 Wetzikon ZH. [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weiss, Ulrich, von Affoltern am Albis, in Affoltern am Albis, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschanz Kramel, Beatrice, von Zürich, in Zumikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zwingli, Hans, von Nesslau-Krummenau, in Wetzikon ZH, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasser, Urs, von Nunningen, in Fischenthal, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasser-Stehle, Brigitte, von Zürich, in Fischenthal, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stettler-Holdener, Verena, von Walkringen, in Wald ZH, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5768546, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Verein Herberge zum kleinen Glück, Ferien- und Entlastungsangebote für erwachsene Menschen mit Betreuungsbedarf, in Zumikon, CH-020.6.000.830-6, Verein (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2007, S. 24, Publ. 3790824).
Statutenänderung:
01.06.2005, 20.05.2010.
Sitz neu:
Affoltern am Albis.
Domizil neu:
c/o Ulrich Weiss, Untere Bahnhofstrasse 10A, 8910 Affoltern am Albis.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ulber, Martin, von Lantsch/Lenz, in Zumikon, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Füllemann, Elisabeth, von Illnau-Effretikon und Belp, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weiss, Ulrich, von Affoltern am Albis, in Affoltern am Albis, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waldvogel, Jürg, von Schübelbach, in Erlenbach ZH, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschanz Kramel, Beatrice, von Zürich, in Zumikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.9.001.009-7), in Winterthur, Revisionsstelle.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Personalvorsorgestiftung der MBT (Schweiz) AG, in Zürich, Berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG, Stiftung (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2001, S. 1557).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maurhofer, Fritz, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weiss, Ulrich, von Affoltern am Albis, in Affoltern am Albis, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eberle, Louis, von Einsiedeln und Zürich, in Therwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eisenegger, Urs, von Aadorf, in Mettmenstetten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grubenmann, Urs, von Appenzell und Adliswil, in Adliswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schubiger, Hugo, von Zürich und Uznach, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Estermann, Franz, von Rickenbach LU, in Thayngen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rothweiler, Elsbeth, von Oetwil an der Limmat und Pfäffikon, in Unterengstringen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Soormann, Dr. Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Bonstetten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tatula, Werner, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Adrian, von Zürich und Rain, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.