Reports for Dennis Michael Weiss
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Dennis Michael Weiss
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1004868778, Commercial Registry Office Zurich, (20)
dvice GmbH, in Wetzikon (ZH), CHE-159.791.847, Im Sandbühl 20, 8620 Wetzikon ZH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
02.04.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen und die Ausführung von Arbeiten in den Bereichen Permakultur und Regenerative Landwirtschaft. Des Weiteren bezweckt die Gesellschaft die Bau- und Projektleitung sowie die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Organisationsentwicklung, Projektmanagement, Web Development, Übersetzungen und Fotografie- und Videoaufnahmen, aus der Luft sowie vom Boden. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 02.04.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Weiss, Dennis Michael, von Heiden, in Wetzikon (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 1127215, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Custvox AG, in Zürich, CH-020.3.019.912-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 02.04.2013, Publ. 7126696). Gemäss Erklärung vom 04.10.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Warnsing, Frank Roderich, von Wollerau, in Schindellegi(Feusisberg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lötscher, Roland, von Schötz, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hekanaho, Jukkapekka, finnischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
AEGERTER+BRÄNDLE AG für Steuer- und Wirtschaftsberatung (CH-320.3.035.800-6), in Rapperswil-Jona, Revisionsstelle;
Käser, Reto Richard, von Madiswil, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weiss, Dennis Michael, von Heiden, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cesconi, Federico, von Camorino, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 7126696, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Custvox AG, in Zürich, CH-020.3.019.912-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2013, Publ. 7065274).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Käser, Reto Richard, von Madiswil, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weiss, Dennis Michael, von Heiden, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.