Reports for Urs Weidmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Urs Weidmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1464683, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft AG, in Wallisellen, CHE-105.961.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2014, Publ. 1367181).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weidmann, Urs, von Zürich, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Martinez, Angelo, von Bellinzona, in Zürich, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Colsman-Möller, Dr. Marit Anette, deutsche Staatsangehörige, in Thalwil, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bysäth, Désirée, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cakir, Isa, von Wädenswil, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dritsas, Michael Stylianos, von Horgen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dummermuth, Patrick, von Buchholterberg, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hochuli, Samuel, von Reitnau, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofmann-Hafner, Susanne Kathrin, von Zürich, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Andrea, von Basel, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kublun, Wernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sheikh, Attiya, von Plasselb, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Sammelstiftung der Elvia Leben zur Förderung der Personalfürsorge, Zürich, in Z ü r i c h , Stiftung (SHAB Nr. 247 vom 20.12.1999, S. 8617).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bichsel, Werner, von Sumiswald, in Schafisheim, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bluestone, Ranka, jugoslawische Staatsangehörige, in Kilchberg ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Brasser, Markus, von Churwalden, in Volketswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Faro, Marie, spanische Staatsangehöriger, in Chêne-Bourg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lüscher, René, von Zürich, in Volketswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Weidmann, Urs, von Zürich, in Adliswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wildi, Martha, von Schafisheim, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rolli, Marcel, von Oberbalm, in Birr, mit Kollektivprokura zu zweien;
Addamo, Ivano, italienischer Staatsangehöriger, in Seegräben,Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Martin, von Solothurn, in Solothurn, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Fondation Collective LPP de l'ELVIA Vie Société Suisse d'Assurances sur la Vie (Sammelstiftung BVG der ELVIA Leben Schweizerische Lebensversicherungs- Gesellschaft) (Fondazione collettiva LPP dell'ELVIA Società Svizzera di Assicurazioni sulla vita), bisher in G e n f, Berufliche Vorsorge für Arbeitnehmer und Arbeitgeber von Unternehmen, die sich der Stiftung anschliessen und ihren Sitz in der Schweiz haben, Stiftung (SHAB Nr. 183 vom 21.09.1999, S. 6462).
Gründungsurkunde:
06.04.1984.
Urkundenänderung:
28.09.1999.
Name neu:
Sammelstiftung BVG der ELVIA Leben, Schweizerische Lebensversicherungs- Gesellschaft.
Uebersetzungen des Namens neu:
(Fondation collective LPP d'ELVIA Vie, Société Suisse d'Assurances sur la Vie) (Fondazione collettiva LPP dell'ELVIA Vita, Società di Assicurazioni sulla Vita).
Sitz neu:
Z ü r i c h.
Domizil neu:
c/o ELVIA Vie Société Suisse d'Assurances sur la Vie, Bleicherweg 19, 8002 Zürich.
Postadresse neu:
ELVIA Leben, Kollektivversicherung, Hohlstrasse 556, Postfach 1550, 8048 Zürich.
Zweck:
Berufliche Vorsorge für Arbeitnehmer und Arbeitgeber von Unternehmen, die sich der Stiftung anschliessen und ihren Sitz in der Schweiz haben.
Aufsichtsbehörde:
Bundesamt für Sozialversicherung, in Bern.
Organisation:
Stiftungsrat von 3 oder mehr Mitgliedern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bichsel, Werner, von Sumiswald, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bluestone, Ranka, jugoslawische Staatsangehörige, in Kilchberg ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Brasser, Markus, von Churwalden, in Volketswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Faro, Marie, spanische Staatsangehörige, in Chêne-Bourg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Luescher, René, von Zürich, in Volketswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Weidmann, Urs, von Zürich, in Adliswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wildi, Martha, von Schafisheim, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rolli, Marcel, von Oberbalm, in Birr, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gohl, Elisabeth, von Oberglatt, in Zürich, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Huf, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Rümlang, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Addamo, Antonio genannt Ivano, italienischer Staatsangehöriger, in Seegräben, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Addamo, Ivano, in Uster];
Conrad, Beat, von Müstair, in Bergdietikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Dörig, Leo, von Zürich, in Uitikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Appenzell];
Comus, Michel, von Vuarmarens, in Bernex, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Fribourg, in Geneve].