Reports for Robert Weichselbraun
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Robert Weichselbraun
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3811671, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Elektrizitäts - Genossenschaft Mülligen, in Mülligen, CHE-102.192.514, Genossenschaft (SHAB Nr. 172 vom 07.09.2015, Publ. 2359851).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weichselbraun, Robert, von Mülligen, in Mülligen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Marcel, von Mülligen, in Mülligen, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bohnhoff, Kurt, von Zürich, in Mülligen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüst, René, von Birrhard, in Mülligen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weichselbraun, Dieter, von Mülligen, in Mülligen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2089769, Commercial Registry Office Aargau, (400)
MW Bauplanung AG, in Lenzburg, CHE-104.124.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2014, Publ. 1328465).
Statutenänderung:
06.02.2015, 30.03.2015.
Zweck neu:
Planung und Überbauung von sowie Handel mit Grundstücken;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten, Darlehen gewähren sowie Grundstücke erwerben, belasten und veräussern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt nach der Gründung die Grundstücke GB Lupfig Parz. Nrn. 323 und 693 zum Preise von CHF 1'400'000.-- zu erwerben.].Mitteilungen neu: Alle Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder elektronische Post rechtsgültig an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weichselbraun, Robert, von Mülligen, in Mülligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Meinrad, von Hitzkirch und Lenzburg, in Lenzburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1240603, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Chilhalde Immobilien GmbH, in Mägenwil, CHE-240.741.888, c/o Tectron AG Finanzberatung, Hintermättlistrasse 5, 5506 Mägenwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.11.2013.
Zweck:
Sämtliche Immobiliengeschäfte im In- und Ausland, insbesondere Vermittlung, Verwaltung und Vermietung, Erwerb und Verkauf von überbauten und unüberbauten Grundstücken, ferner Planung, Erstellung, Sanierung und Umnutzung von Gebäuden auf eigene oder fremde Rechnung;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie Darlehen gewähren.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Das Stammkapital ist bei der Gründung vollständig liberiert worden. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 27.11.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Capricorn Immobilien AG (CHE-101.905.186), in Mägenwil, Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Immo Eiteberg AG (CHE-101.570.476), in Hausen bei Brugg, Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Trösch, Andreas, von Thunstetten, in Habsburg, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weichselbraun, Dieter, von Mülligen, in Mülligen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Meinrad, von Hitzkirch und Lenzburg, in Lenzburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weichselbraun, Robert, von Mülligen, in Mülligen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.