Reports for Roland Weibel
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Roland Weibel
Holdings
Newest SOGC notifications: Roland Weibel
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005442263, Commercial Registry Office Aargau, (400)
ipso International School AG, in Rheinfelden, CHE-113.856.844, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2022, Publ. 1005391283).
Statutenänderung:
01.03.2022.
Firma neu:
WIMAG Immobilien AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und Verkauf sowie das Halten und Verwalten von Immobilien oder Immobilienanteilen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen und Aktien halten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuenberger, Dr. Stefan, von Ursenbach, in Köniz, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riedl, Joachim Benedikt, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Séquin, Martin, von Basel, in Therwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Claudia, von Hohenrain, in Therwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhalter, Christoph, von Langnau im Emmental, in Möhlin, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weibel, Philipp, von Schenkon, in Rheinfelden, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier-Schulter, Fabienne Lucille, von Basel, in Reinach (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weibel, Roland, von Schenkon, in Rheinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2537175, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
EWS Europäische Wirtschaftsschulen AG, in Basel, CHE-103.567.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 03.06.2015, Publ. 2183851).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sanio, Marianne, von Freienbach, in Rombach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Briner, Martin, von Zürich, in Therwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weibel, Roland, von Schenkon, in Rheinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1844169, Commercial Registry Office Aargau, (400)
WEGERS AG, in Rheinfelden, CHE-105.375.028, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 19.08.2013, Publ. 1033389).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Briner, Martin, von Zürich, in Therwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weibel, Roland, von Schenkon, in Rheinfelden, mit Kollektivprokura zu zweien.