Reports for Tobias Wehrli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Tobias Wehrli
Newest SOGC notifications: Tobias Wehrli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006103074, Commercial Registry Office Zurich, (20)
DISRAD AG, in Zürich, CHE-485.090.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 02.10.2020, Publ. 1004990808).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blattmann, André, von Buttisholz, in Mont-Vully, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fahrni, Friedrich, von Eriz, in Zollikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fazio, Janne, von Zug, in Unterägeri, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rogger, Pius, von Sursee, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wehrli, Tobias, von Zürich, in Zollikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005960822, Commercial Registry Office Zug, (170)
41invest AG, bisher in Bettlach, CHE-350.380.930, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2022, Publ. 1005491481).
Statutenänderung:
25.01.2024.
Firma neu:
41management AG.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Schanz 8, 6300 Zug. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fazio, Janne, von Zug, in Unterägeri, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frigg, Robert, von Cazis, in Bettlach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Niederberger, Alfred, von Dallenwil, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rogger, Pius, von Sursee, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wehrli, Tobias, von Zürich, in Zollikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1005909780, Commercial Registry Office Zug, (170)
Fatum Ventures GmbH (Fatum Ventures Sàrl) (Fatum Ventures LLC), in Zug, CHE-254.359.495, c/o Pius Rogger, Schanz 8, 6300 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
01.12.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Finanz- und Unternehmensberatung sowie den Erwerb, das Halten und den Verkauf von Beteiligungen und die Finanzierung von Unternehmen und alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, inklusive Erwerb und Verwaltung von Patenten und Lizenzen sowie deren Verwertung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann Dritten, Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, direkten und indirekten Anteilsinhabern oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen oder durch die Stellung von Sicherheiten jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann ausserdem mit anderen Konzerngesellschaften Cash Pooling Verträge abschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten, halten, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen durch einmalige Publikation im SHAB oder durch schriftliche oder elektronische Mitteilung an die im Anteilbuch eingetragenen Gesellschafter und Nutzniesser. Mit Erklärung vom 01.12.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Wehrli, Tobias, von Zürich, in Zollikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.