Reports for Stefan Wehrli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Stefan Wehrli
Holdings
Newest SOGC notifications: Stefan Wehrli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005711069, Commercial Registry Office Graubünden
CRAP SPIR AG, in Flims, CHE-332.470.133, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 05.05.2021, Publ. 1005170056).
Domizil neu:
Via Runcs 2, 7017 Flims Dorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wehrli, Stefan, von Küttigen, in Flims, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Helbling, Anton Norbert, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil-Jona, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005402406, Commercial Registry Office Graubünden
Berghaus Foppa AG, in Flims, CHE-107.055.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2021, Publ. 1005261743).
Firma neu:
Berghaus Foppa AG in Liquidation.
Aktien neu:
12'800 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 12'800 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 04.02.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kern, Sebastian, österreichischer Staatsangehöriger, in Sagogn, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kreis, Werner, von Zürich und Ermatingen, in Flims, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Liquidator [bisher: von Zürich und Ermatingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Helbling, Anton Norbert, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil-Jona, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Liquidator [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wehrli, Stefan, von Küttigen, in Flims, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Liquidator [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3334999, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
CRAP SPIR AG, in Chur, CHE-332.470.133, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 09.09.2015, Publ. 2364491).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hummel, Johannes, von Wäldi, in Sargans, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wehrli, Stefan, von Küttigen, in Flims, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofer, Stephan, von Rothrist, in Rapperswil-Jona, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Helbling, Anton Norbert, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil-Jona, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.