Reports for Roger Stefan Wehrli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Roger Stefan Wehrli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006130060, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stiftung Privatschulregister Schweiz, in Bern, CHE-113.157.798, Stiftung (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2022, Publ. 1005637054).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wehrli, Roger, von Zürich, in Zumikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Foerster, Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Regnéville sur Mer (FR), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dubai (AE)].
Publication number: HR02-1006115913, Commercial Registry Office Berne, (36)
CHOCOSUISSE, Verband Schweizerischer Schokoladefabrikanten Genossenschaft, in Bern, CHE-101.741.683, Genossenschaft (SHAB Nr. 119 vom 21.06.2024, Publ. 1006063333).
Statutenänderung:
14.06.2024.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gugerli, Raphael Ernst, von Aesch (ZH), in Aesch ZH, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Peter, Marco René, von Zürich, in Buonas (Risch), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Furrer, Urs, von Russikon, in Hertenstein AG (Obersiggenthal), Sekretär (Nichtmitglied), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eckes, Mathias Paul Konstantin, deutscher Staatsangehöriger, in Richmond (GB), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gubler, Thomas, von Lostorf, in Beinwil am See, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Szalay, Réka, von Freienbach, in Thalwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wehrli, Roger Stefan, von Zürich, in Zumikon, Direktor, Sekretär (Nichtmitglied), mit Einzelunterschrift;
Burgener, Sibylle Alice, von Visp, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben bei der Statutenänderung keine Änderung erfahren.]
Publication number: HR02-1006105250, Commercial Registry Office Berne, (36)
BISCOSUISSE, in Bern, CHE-103.876.615, Verein (SHAB Nr. 96 vom 21.05.2024, Publ. 1006035431).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furrer, Urs, von Russikon, in Hertenstein AG (Obersiggenthal), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grin, Pascal, von Belmont-sur-Yverdon, in Dübendorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wehrli, Roger, von Zürich, in Zumikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.