Reports for Peter Wehrli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Peter Wehrli
Holdings
Newest SOGC notifications: Peter Wehrli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1224301, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Pensionskasse von Krankenversicherungs-Organisationen, in Solothurn, CHE-109.776.567, Stiftung (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2012, Publ. 6733342).
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht, in Solothurn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Füglistaller, Margrit, von Langenthal, in Langenthal, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rindlisbacher, Michael, von Lützelflüh, in Herrenschwanden (Kirchlindach), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Roth, Urs, von Ebnat-Kappel, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heuberger, Gebhard, von Wuppenau, in Bronschhofen (Münchwilen TG), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sager, Martin, von Gränichen, in Wettingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wehrli, Peter, von Küttigen, in Kestenholz, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 6856300, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 172 vom 05.09.2012 publizierten TR-Eintrag Nr. 30'264 vom 31.08.2012. Imel AG, in Zürich, CH-020.3.912.798-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 05.09.2012, Publ. 6836748).
Domizil neu:
c/o Buis Bürgi AG , Mühlebachstrasse 8, 8008 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wehrli, Peter, von Küttigen, in Kestenholz, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6731270, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Stiftung für die gemeinsame Einrichtung gemäss Art. 18 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung, in Solothurn, CH-260.7.000.194-3, Stiftung (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2012, S. 0, Publ. 6491704).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Queloz, David, von Saint-Brais, in Conthey, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jori, Dr. Alessandro, von Airolo, in Fully, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ribaut, Pierre, von Lausanne, in Oensingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wehrli, Peter, von Küttigen, in Kestenholz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wunderlin, Urs, von Wallbach, in Lüsslingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.