Reports for Jean-Claude Wegmüller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jean-Claude Wegmüller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4240291, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
DEWA consult GmbH, in Münchenstein, CHE-185.587.382, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2017, Publ. 3699629).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wegmüller, Jean-Claude, von Walkringen, in Aesch (BL), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3699629, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
DEWA consult GmbH, bisher in Wollerau, CHE-185.587.382, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 72 vom 12.04.2017, Publ. 3464709).
Statutenänderung:
04.08.2017.
Sitz neu:
Münchenstein.
Domizil neu:
Florenz-Strasse 1e, 4142 Münchenstein.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Bauberatung, Bauüberwachung, Baumanagement, Bauprojektleitung sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Liegenschaftsbewirtschaftung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wegmüller, Jean-Claude, von Walkringen, in Aesch (BL), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Suhr, Andreas, von Basel, in Wollerau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3476673, Commercial Registry Office Aargau, (400)
DEWA plus AG, in Frick, CHE-455.436.857, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2017, Publ. 3388273).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederberger, Josef, von Dallenwil, in Risch, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wegmüller, Jean-Claude, von Walkringen, in Aesch (BL), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.