Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Reports for DEWA consult GmbH
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
04.11.2015
Deletion from the commercial register
28.11.2019
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Münchenstein
Commercial Registry Office
BL
Commercial register number
CH-130.4.022.450-4
UID/VAT
CHE-185.587.382
Sector
Architectural and engineering activities
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt Bauberatung, Bauüberwachung, Baumanagement, Bauprojektleitung sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Liegenschaftsbewirtschaftung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: DEWA consult GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR03-1004770159, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
DEWA consult GmbH, in Münchenstein, CHE-185.587.382, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 96 vom 22.05.2018, Publ. 4240291). Die Gesellschaft wird in Anwendung von Art. 155 HRegV von Amtes wegen gelöscht, weil die Gesellschaft keine Geschäftstätigkeit mehr aufweist und keine verwertbaren Aktiven mehr hat und kein Interesse an der Aufrechterhaltung der Eintragung innert angesetzter Frist geltend gemacht wurde.
Publication number: 4240291, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
DEWA consult GmbH, in Münchenstein, CHE-185.587.382, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2017, Publ. 3699629).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wegmüller, Jean-Claude, von Walkringen, in Aesch (BL), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3699629, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
DEWA consult GmbH, bisher in Wollerau, CHE-185.587.382, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 72 vom 12.04.2017, Publ. 3464709).
Statutenänderung:
04.08.2017.
Sitz neu:
Münchenstein.
Domizil neu:
Florenz-Strasse 1e, 4142 Münchenstein.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Bauberatung, Bauüberwachung, Baumanagement, Bauprojektleitung sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Liegenschaftsbewirtschaftung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wegmüller, Jean-Claude, von Walkringen, in Aesch (BL), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Suhr, Andreas, von Basel, in Wollerau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].