Reports for Roger Peter Weber
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Roger Peter Weber
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005908542, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Trägerverein Atelierschule Zürich, in Zürich, CHE-110.290.685, Verein (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2023, Publ. 1005859781).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschannen, Peter, von Radelfingen, in Baar, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Birker, Dagmar, von Küsnacht ZH, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sponagel, Felix, von Zürich, in Thalwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bohlen, Cornelius, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nehrmann, Noah, von Wangen bei Olten, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Weber, Roger Peter, von Spreitenbach, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heusser, Marina, von Lauperswil, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4550786, Commercial Registry Office Zurich, (20)
weber brunner architekten, in Zürich, CH-020.2.005.676-3, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2007, S. 21, Publ. 3735712).
Statuten neu:
06.06.2008.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Kollektivgesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 06.06.2008 und Bilanz per 01.01.2008 mit Aktiven von CHF 597'026.33 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 497'026.33 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten 100 Aktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
weberbrunner architekten AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Büros für Architektur und Städtebau. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Roger, von Spreitenbach, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
Brunner, Daniel, von Dürrenroth, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
Caminada Treuhand AG Zürich (CH-020.3.904.893-9), in Zürich, Revisionsstelle.
Publication number: 3735712, Commercial Registry Office Zurich, (20)
weber brunner architekten, in Zürich, CH-020.2.005.676-3, Binzstrasse 23, 8045 Zürich, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
1.02.1999.
Zweck:
Architektur- und Planungsbüro.
Eingetragene Personen:
Brunner, Daniel, von Dürrenroth, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Weber, Roger, von Spreitenbach, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.