Reports for Adrian Weber
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Adrian Weber
Holdings
Newest SOGC notifications: Adrian Weber
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005504906, Commercial Registry Office Berne, (36)
Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer Rinderzüchter (ASR) Genossenschaft, in Zollikofen, CHE-107.813.772, Genossenschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2021, Publ. 1005250876).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bach, Simon Ulrich, genannt Ueli, von Saanen, in Turbach (Saanen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Adrian, von Kallnach, in Niederried b. Kallnach (Kallnach), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1005491224, Commercial Registry Office Berne, (36)
Genossenschaft swissherdbook Zollikofen, in Zollikofen, CHE-107.148.360, Genossenschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2018, Publ. 4211611).
Statutenänderung:
12.04.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bach, Ulrich, genannt Ueli, von Saanen, in Turbach (Saanen), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Markus, von Langnau im Emmental, in Bellelay (Saicourt), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weber, Adrian, von Kallnach, in Niederried b. Kallnach (Kallnach), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Chambaz, Olivier, von Montanaire, in Duillier, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schärz-Wespi, Ulrich, von Adelboden, in Aeschi b. Spiez (Aeschi bei Spiez), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 4211611, Commercial Registry Office Berne, (36)
Genossenschaft swissherdbook Zollikofen, in Zollikofen, CHE-107.148.360, Genossenschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2017, Publ. 3510033).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Walter, von Lützelflüh, in Allmendingen b. Bern (Allmendingen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rothenbühler, Roland, von Trachselwald, in St. Ursen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brönnimann, Samuel, von Wald (BE), in Onnens FR (La Brillaz), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weber, Adrian, von Kallnach, in Niederried b. Kallnach (Kallnach), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.