Reports for Thomas Warekois
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Thomas Warekois
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2821011, Commercial Registry Office Zurich, (20)
IRIS International Europe GmbH, in Zürich, CHE-115.298.168, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2014, Publ. 1348799).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Polka, Hazel Nadyezhda, britische Staatsangehörige, in Bassins, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Di Dio, Salvatore, von Meyrin, in Veyrier, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Warekois, Thomas, amerikanischer Staatsangehöriger, in Thousand Oaks (CA/US), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Della Puca, Pasquale, italienischer Staatsangehöriger, in Nyon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1348799, Commercial Registry Office Zurich, (20)
IRIS International Europe GmbH, in Zürich, CHE-115.298.168, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2011, Publ. 6106716).
Domizil neu:
Hardturmstrasse 161, 8005 Zürich. Gemäss Erklärung vom 31.01.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Revor AG, Treuhand- & Revisionsgesellschaft (CH-020.3.921.342-9), in Dübendorf, Revisionsstelle;
IRIS Global Network, Inc., in Chatsworth (CA/US), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schmidhauser, Reto, von Zihlschlacht-Sitterdorf und Erlen, in Thalwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zehnder, Thomas Norbert, von Aadorf, in Wallisellen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Garcia, César, amerikanischer Staatsangehöriger, in Simi Valley (CA/US), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien nicht zusammen mit Thomas Warekois.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beckman Coulter, Inc., in Brea (CA/US), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Polka, Hazel Nadyezhda, britische Staatsangehörige, in Bassins, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Di Dio, Salvatore, von Meyrin, in Veyrier, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Warekois, Thomas, amerikanischer Staatsangehöriger, in Thousand Oaks (CA/US), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien nicht zusammen mit César Garcia].
Publication number: 6106716, Commercial Registry Office Zurich, (20)
IRIS International Europe GmbH, in Zürich, CH-020.4.041.605-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2009, S. 37, Publ. 5417866).
Domizil neu:
Wengistrasse 7, 8004 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
IRIS Global Network, Inc., in Chatsworth (CA/US), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schmidhauser, Reto, von Zihlschlacht-Sitterdorf und Erlen, in Thalwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Zehnder, Thomas Norbert, von Aadorf, in Wallisellen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Garcia, César, amerikanischer Staatsangehöriger, in Simi Valley (CA/US), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien nicht zusammen mit Thomas Warekois;
Warekois, Thomas, amerikanischer Staatsangehöriger, in Thousand Oaks (CA/US), mit Kollektivunterschrift zu zweien nicht zusammen mit César Garcia.