Reports for Rico Christoph Urs Wanzenried
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Rico Christoph Urs Wanzenried
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006102705, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Beton AG Bürglen, in Bürglen (TG), CHE-107.092.328, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2023, Publ. 1005805522).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gugler, Mario, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Rico Wanzenried oder Dirk Fenners.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wanzenried, Rico, von Horrenbach-Buchen, in Weinfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Markus Meschik oder Francesco Martinelli [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Markus Meschik oder Francesco Martinelli oder Mario Gugler];
Fenners, Dirk, von Kreuzlingen, in Altnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Markus Meschik oder Francesco Martinelli [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Markus Meschik oder Francesco Martinelli oder Mario Gugler].
Publication number: HR02-1006057629, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Wanzenried Bauleistungen AG, in Weinfelden, CHE-431.880.138, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2017, Publ. 3935045).
Firma neu:
Wanzenried Bauleistungen AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.05.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wanzenried, Rico Christoph Urs, von Horrenbach-Buchen, in Weinfelden, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005844959, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Stiftung Zentrum für Musik und Tanz, in Weinfelden, CHE-110.482.262, Stiftung (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2016, S.0, Publ. 3234423). [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vögeli, Max, von Wichtrach, in Weinfelden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Annaheim, Claudio, von Lostorf, in Weinfelden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anderwert, Ernst R., von Kreuzlingen, in Weinfelden, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zuber, Andreas, von Märstetten, in Märstetten, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Märstetten und Wattwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bollinger-Palmone, Concetta, italienische Staatsangehörige, in Weinfelden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haffter, Stefan, von Weinfelden, in Weinfelden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Wanzenried, Rico, von Horrenbach-Buchen, in Weinfelden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Wieland, Thomas, von Safiental, in Weinfelden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Wolfer, Simon, von Maur und Zürich, in Weinfelden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.