Reports for Stephen Walters
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Stephen Walters
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005993208, Commercial Registry Office Berne, (36)
FRAMA Holding AG, in Lauperswil, CHE-101.164.194, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2022, Publ. 1005479644).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haug, Thomas Peter, von Weiningen (ZH), in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Flückiger, Hans, von Rohrbachgraben, in Langnau im Emmental, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walters, Stephen, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clarke, Ian, britischer Staatsangehöriger, in Taunton (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Burkhalter, Christian Mario, von Thalheim (AG), in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Andr, Jakub, tschechischer Staatsangehöriger, in Jenikovice (CZ), mit Einzelunterschrift;
de Cacqueray-Valmenier, Damien, französischer Staatsangehöriger, in Bois-Guillaume (FR), mit Einzelunterschrift;
Caste ép. Gloor, Virginie Germaine Emilienne, französische Staatsangehörige, in Zell ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005479644, Commercial Registry Office Berne, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 92 vom 12.05.2022, publizierten TR-Eintrags Nr. 6'893 vom 09.05.2022 FRAMA Holding AG, in Lauperswil, CHE-101.164.194, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2022, Publ. 1005471743).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walters, Stephen, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Walters, Stephan].
Publication number: HR02-1005471743, Commercial Registry Office Berne, (36)
FRAMA Holding AG, in Lauperswil, CHE-101.164.194, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 18.05.2015, S.0, Publ. 2155155).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zaugg, Peter, von Meilen und Wyssachen, in Meilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haug, Thomas Peter, von Weiningen (ZH), in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Flückiger, Hans, von Rohrbachgraben, in Langnau im Emmental, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walters, Stephan, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.