Reports for Martin Walliser
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Martin Walliser
Holdings
Newest SOGC notifications: Martin Walliser
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006031512, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
neuewelt, in Basel, CHE-106.024.293, Verein (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2023, Publ. 1005678949).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walliser, Martin, von Reigoldswil, in Muttenz, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005286954, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
IMMOfeg AG, in Muttenz, CHE-101.286.992, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 01.09.2015, S.0, Publ. 2348477).
Statutenänderung:
25.08.2021.
Firma neu:
IMMO Zem Wäg AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und Verkauf sowie Überbauung, Vermietung, Verwaltung und Verpachtung von Immobilien und Grundstücken. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00].
Mitteilungen neu:
Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch durch eingeschriebenen Brief erfolgen. In diesem Falle kann die Publikation im Schweizerischen Handelsamtblatt unterbleiben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Möschli, Urs, von Basel, in Dornach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zbinden, Samuel, von Rüschegg, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zuber, Lucia Yasmine, von Binningen, in Basel, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walliser, Martin, von Reigoldswil, in Muttenz, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Martin, von Affoltern im Emmental, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Urs, von Basel, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Andres, von Flaach, in Oberwil (BL), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gunz, Thomas, von Malters, in Breitenbach, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5815794, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Zem Wäg, in Basel, CH-270.6.000.266-6, Verein (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2007, S. 7, Publ. 4025608).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kehrer, Denise, von Basel, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hotz, Erich, von Bronschhofen, in Hausen AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nagel, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Grenzach-Wyhlen (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zuber, Lucia, von Erschmatt und Gampel-Bratsch, in Basel, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Bratsch, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Walliser, Martin, von Reigoldswil, in Muttenz, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Urs, von Basel, in Muttenz, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ronchi, Anton genannt Tony, von Melano, in Therwil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.