Reports for Christoff Waldeck
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christoff Waldeck
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004712714, Commercial Registry Office Zurich, (20)
RCswiss GmbH, in Lufingen, CHE-115.194.853, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2019, Publ. 1004569465).
Statutenänderung:
29.08.2019.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Office Zürich AG, Hagenholzstrasse 83b, 8050 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pawelka, Dr. Karl-Heinz, deutscher Staatsangehöriger, in Coburg (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Waldmünchen (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Waldeck, Christoff, deutscher Staatsangehöriger, in Coburg (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Meyer, Kurt, von Gottlieben, in Salenstein, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4046413, Commercial Registry Office Zurich, (20)
RCswiss GmbH, in Lufingen, CHE-115.194.853, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2018, Publ. 4022661).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waldeck, Christoff, deutscher Staatsangehöriger, in Coburg (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 6817208, Commercial Registry Office Zurich, (20)
RCswiss GmbH, in Lufingen, CH-020.4.041.266-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2012, S. 0, Publ. 6564184).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prikryl, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Coburg (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hein-Dreier, Beate, deutsche Staatsangehörige, in Coburg (DE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gloor, Roland, von Leutwil, in Lufingen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Pawelka, Dr. Karl-Heinz, deutscher Staatsangehöriger, in Waldmünchen (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Waldeck, Christoff, deutscher Staatsangehöriger, in Coburg (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].