Reports for Karl Walch
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Karl Walch
Newest SOGC notifications: Karl Walch
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006076226, Commercial Registry Office Valais, (600)
Walch AG, in St. Niklaus, CHE-112.568.130, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2005, S.13, Publ. 3062822).
Statutenänderung:
27.06.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb von Maschinen und Apparaten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Im Weiteren kann die Gesellschaft Lizenzen, Konzessionen und Rechte erwerben und verwerten, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanzielle und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma "Josef Walch", in St. Niklaus, gemäss Vertrag vom 05.10.2005 und Übernahmebilanz per 30.06.2005 mit Aktiven (Umlauf- und Anlagevermögen inkl. Parzelle GBV Nr. 527, Plan Nr. 6, gelegen auf Gebiet der Gemeinde St. Niklaus) von CHF 1'081'776.65 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 973'133.63, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden und der Rest als Darlehen bestehen bleibt.].
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Verwaltung an die Aktionäre erfolgen mit einfachem Brief. Gemäss Erklärung vom 27.06.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walch, Josef, von St. Niklaus, in St. Niklaus, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Fux Treuhand & Beratung AG, in St. Niklaus, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walch, Karl, von St. Niklaus, in St. Niklaus, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3185415, Commercial Registry Office Valais, (600)
Maxda GmbH, in Grächen, CHE-240.821.636, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2013, Publ. 1204231).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fux, Michel, von St. Niklaus, in St. Niklaus, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Walch, Karl, von St. Niklaus, in St. Niklaus, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnydrig, Gilbert David, von Grächen, in Grächen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 1831441, Commercial Registry Office Valais, (600)
Elvirea Waschautomaten GmbH, in St. Niklaus, CHE-100.098.212, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 138 vom 21.07.2009, S. 27, Publ. 5151744).
Domizil neu:
Eye 76, 3924 St. Niklaus VS.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walch-Chanton, Elvira, von St. Niklaus, in St. Niklaus, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Chanton-Williner, Andrea, von St. Niklaus, in St. Niklaus, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Chanton, Martin, von St. Niklaus, in St. Niklaus, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walch, Karl, von St. Niklaus, in St. Niklaus, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: ohne Stammanteil].