Reports for Philippe Peter Wagner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Philippe Peter Wagner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2076237, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
IEP International Energy Partners AG, in Horw, CHE-107.906.422, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2013, Publ. 1261795).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wagner, Philippe Peter, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1261795, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Comares AG, bisher in Hergiswil NW, CHE-107.906.422, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 26.05.2011, Publ. 6180050).
Gründungsstatuten:
26.02.1974.
Statutenänderung:
18.12.2013.
Firma neu:
IEP International Energy Partners AG.
Sitz neu:
Horw.
Domizil neu:
Stutzstrasse 25, 6005 St. Niklausen.
Zweck neu:
Produktion, Förderung von und Handel mit Rohstoffen aller Art, insbesondere von Rohöl;
Beteiligung an Unternehmen aller Art;
Erwerb, Verkauf und Verwaltung von Immobilien aller Art.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wigger, Beat, von Wauwil, in Hergiswil NW, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidlin, Eduard, von Schlierbach, in Horw, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Minx-Wolf, Dr. Iris-Christiane, deutsche Staatsangehörige, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wagner, Philippe Peter, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6356204, Commercial Registry Office Zurich, (20)
PW Consulting Philippe Wagner, in Herrliberg, CH-020.1.062.090-3, Seestrasse 129, 8704 Herrliberg, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Strategische und operative Beratung von nationalen und internationalen Industrie-, Handels-, Finanz- und Dienstleistungsunternehmen sowie von öffentlich-rechtlichen Körperschaften. Fernerer bezweckt das Unternehmen die Erbringung von Dienstleistungen im Immobilienbereich, insbesondere die Vermittlung von Käufen und Verkäufen, Beratung und Bewirtschaftung..
Eingetragene Personen:
Wagner, Philippe, von Zürich, in Herrliberg, Inhaber, mit Einzelunterschrift.