Reports for Klaus Wagner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Klaus Wagner
Holdings
Newest SOGC notifications: Klaus Wagner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3421097, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Vertica AG, in Wollerau, CHE-114.633.910, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 10.11.2014, Publ. 1813131).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Markus, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wagner, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6410520, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
ELITE Anlagefonds AG, in Hergiswil NW, CH-130.0.009.722-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2005, S. 12, Publ. 3165046).
Statutenänderung:
27.10.2011.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Beratung in- und ausländischer Investmentgesellschaften, Vermögensverwaltungen und Anleger im Zusammenhang mit der Vermögensanlage;
gewerbsmässiger Vertrieb von Wertpapieren sowie in- und ausländischen Fondsanteilen;
Vermögensverwaltung mit Verwaltungsvollmacht ohne Annahme von Vermögenswerten;
die Gesellschaft kann sich an Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland beteiligen und Grundeigentum erwerben, halten und veräussern. Mit Erklärung vom 27.10.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Markus, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
contrust finance ag, in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wagner, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3974448, Commercial Registry Office Zurich, (20)
GreenStream Ltd, in Zürich, CH-020.3.029.002-6, Anlageberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2007, S. 22, Publ. 3868798).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Patrick, von Hirzel, in Männedorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wagner, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lake, Colt, britischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Peter M., von Entlebuch und Escholzmatt, in Hünenberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.