Reports for Martin Urs Wagen
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Martin Urs Wagen
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004765621, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Haelok AG, in Zürich, CHE-112.443.528, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2019, Publ. 1004647595).
Statutenänderung:
08.11.2019.
Aktienkapital neu:
CHF 794'163.00 [bisher: CHF 711'163.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 794'163.00 [bisher: CHF 711'163.00].
Aktien neu:
794'163 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 711'163 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grüninger, Jules Albert, von Glarus Nord, in Wolfhalden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wagen, Martin, von Zollikon, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Noack, Olav, von Herrliberg, in Berg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel];
Leutloff, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Buggingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004663190, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Haelok Sino International AG, in Zürich, CHE-382.789.401, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2018, Publ. 3970937).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wagen, Martin, von Zollikon, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zhang, Xueming, chinesischer Staatsangehöriger, in Hebei (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grüninger, Jules Albert, von Glarus Nord, in Wolfhalden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dietrich, Frank Marcel, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tolstrup, Preben, dänischer Staatsangehöriger, in Holte (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004655410, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Aveo Invest AG, in Zürich, CHE-115.104.749, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 29.09.2014, S.0, Publ. 1737533).
Firma neu:
Aveo Invest AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Aveo Invest SA en liquidation) (Aveo Invest SA in liquidazione) (Aveo Invest Ltd in liquidation).
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 153b HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wagen, Martin Urs, von Zollikon und Zürich, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].