Reports for Andreas Wälti
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Andreas Wälti
Holdings
Newest SOGC notifications: Andreas Wälti
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3481249, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Neuma AG, in Wetzikon ZH, CHE-108.334.468, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 13.01.2016, Publ. 2593077).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dürr, Oliver, von Gams, in Walenstadt, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wälti, Andreas, von Schlieren und Rüderswil, in Grabs, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2288811, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Avonis AG, in Flums, CHE-114.379.083, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 02.09.2014, Publ. 1692453).
Statutenänderung:
10.07.2015.
Sitz neu:
Wartau.
Domizil neu:
Hauptstrasse 1 a, 9477 Trübbach.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wälti, Andreas, von Rüderswil, in Grabs, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Buchs SG].
Publication number: 2014797, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Berichtigung des im SHAB Nr. 36 vom 23.02.2015, S. 0, publizierten TR-Eintrags Nr. 1'628 vom 18.02.2015Evatec AG, in Flums, CHE-111.705.163, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 23.02.2015, Publ. 2004167).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wälti, Andreas, von Schlieren und Rüderswil, in Grabs, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Buchs SG]. .