Reports for Eduard gen. Edi Wäfler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Eduard gen. Edi Wäfler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4350793, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Brocki Grischun (Verein), in Chur, CHE-111.659.913, Verein (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2017, Publ. 3573221).
Statutenänderung:
16.05.2018.
Zweck neu:
Der Verein Brocki Grischun führt Betriebe mit Angeboten in den Bereichen Wiederverwertung, lnstandstellungen, Recycling und Dienstleistungen. Der Verein arbeitet gemeinnützig, selbsttragend und verfolgt keinen wirtschaftlichen Zweck. Er schafft für Menschen mit und ohne Handicap sichere und ihren Möglichkeiten entsprechende Arbeitsplätze. Das Restdefizit der geschützten Werkstatt für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung Eco Grischun wird durch die übrigen Betriebe des Vereins gedeckt. Im weiteren werden Rehabilitationsmassnahmen an notleidenden Jugendlichen und Erwachsenen im Kanton Graubünden, Hilfsaktionen und Selbsthilfe-projekte im In- und Ausland durch Beiträge an die Stiftung Brocki Grischun unterstützt und gefördert. [Änderung weiterer nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thiruchelvam, Tharsika, von Domat/Ems, in Domat/Ems, Mitglied + Kassierin, mit Einzelunterschrift;
Wäfler, Eduard genannt Edi, von Frutigen, in Domat/Ems, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ciardo, Adrian, von Trun, in Chur, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6750352, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Stiftung BrockiGrischun, in Chur, CH-350.7.000.956-9, Rossbodenstrasse 43, 7000 Chur, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
21.06.2012.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt die Unterstützung und Förderung von Menschen mit Handicap und sozial Benachteiligte in Graubünden. Im Weiteren kann die Stiftung gemeinnützige Hilfsaktionen, Projekte und bedürftige Personen auch ausserhalb von Graubünden unterstützen..
Eingetragene Personen:
Suter-Schaad, Urs, von Kölliken, in Zizers, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wäfler, Eduard, von Frutigen, in Domat/Ems, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hirsbrunner-Marquart, Alain Gérard, von Sumiswald, in Scharans, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stahel Partner AG (CH-350.3.006.203-5), in Klosters-Serneus, Revisionsstelle.
Publication number: 2276054, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Brocki Grischun (Verein), in Chur, Oberalpstrasse 29, 7000 Chur, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
26.03.1998.
Zweck:
Der Verein führt die Brockenstube Brocki Grischun und die geschützte Werkstätte Eco Grischun. Der Verein hat gemeinnützigen, selbsttragenden Charakter und verfolgt keinen wirtschaftlichen Zweck. Die Brocki Grischun nimmt Gebrauchsgüter jeglicher Art unentgeltlich entgegen, welche sie zu Gunsten der Öffentlichkeit wiederverwertet. Die Eco Grischun bietet Arbeitsplätze für psychisch behinderte Mitmenschen. Der Gewinn der Brocki Grischun dient zur Deckung des Restdefizites der Eco Grischun sowie für Rehabilitationsmassnahmen an notleidenden Jugendlichen und Erwachsenen im Kanton Graubünden. Im weiteren können Hilsaktionen und Selbsthilfeprojekte im In- und Ausland gefördert werden.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Einnahmen aus Brockenstube, Kapitalerträge, Spenden und Legate.
Organisation:
Generalversammlung, Vorstand von 5 bis 7 Mitgliedern und Kontrollstelle.
Eingetragene Personen:
Fuchs, Werner, von Sennwald, in Grabs, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Singer, Samuel, von Langenbruck, in Chur, Mitglied und Kassier, mit Einzelunterschrift;
Bütler, Margitta, von Auw, in Seewis im Prättigau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jeanneret, Ursula genannt Uschi, von Le Locle, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aplanalp, Markus, von Gadmen, in Zizers, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Landolt, Samuel, von Adliswil, in Maienfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wäfler, Eduard genannt Edi, von Frutigen, in Domat/Ems, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.