Reports for Thomas Wächter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Thomas Wächter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006114284, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Paessler Solutions AG, in Bottighofen, CHE-114.475.723, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2023, Publ. 1005905391).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wächter, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Weinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005827989, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
ITPS AG, in Frauenfeld, CHE-114.475.723, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 14.01.2022, Publ. 1005381336).
Statutenänderung:
16.08.2023.
Firma neu:
Paessler Solutions AG.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lioi, Sascha, von Steckborn, in Kreuzlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dunsch, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Binder, Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Königswinter (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kraus, Marcus Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Fürth (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suhner, Reinhard, von Urnäsch, in Berlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wächter, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Weinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004831918, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
ITPS AG, in Frauenfeld, CHE-114.475.723, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2019, Publ. 1004786922).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lioi, Sascha, von Steckborn, in Kreuzlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dunsch, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Manser, Christian, von Appenzell, in Bottighofen, mit Einzelunterschrift;
Wächter, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Weinfelden, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].