Reports for Karl Wächter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Karl Wächter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6358522, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
BadeStil AG, bisher in Winterthur, CH-020.3.021.327-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2010, S. 22, Publ. 5737368).
Gründungsstatuten:
19.08.1998.
Statutenänderung:
22.09.2011.
Sitz neu:
Kesswil.
Domizil neu:
c/o Andreas Schmidt, Seeweg 31, 8593 Kesswil.
Zweck neu:
Planung und Ausführung von Badezimmern und Anlagen im Wellness- und Fitnessbereich, Halten von Beteiligungen sowie Planung, Erstellung, Vermittlung und Veräusserung von Immobilienprojekten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Grundstücke erwerben, halten und veräussern sowie gewerbliche Schutzrechte, Immaterialgüterrechte und Know-how erwerben und verwerten. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 14.09.2011 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
End, Markus, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Hunziker, Christian, von Hirschthal, in Zell ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Wächter, Karl, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Wüst, Ernst, von Lupfig, in Lupfig, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Tanner Treuhand AG, in Winterthur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Andreas, von Winterthur, in Kesswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Schmidt, Andy, Präsident mit Einzelunterschrift].
Publication number: 5795594, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Karl Waechter Consulting GmbH, in Küsnacht ZH, CH-020.4.002.121-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 249 vom 23.12.2009, S. 35, Publ. 5409792).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wächter, Karl, von Zürich, in Küsnacht ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Gähwiler, Walter, von Kirchberg SG, in Fällanden, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wächter, Daniel, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Publication number: 2828164, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband (suissetec), in Zürich, CH-020.6.000.741-8, steht im Dienste des schweizerischen und liechtensteinischen Ausbaugewerbes, Verein (SHAB Nr. 128 vom 06.07.2004, S. 34, Publ. 2344268).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wächter, Karl, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenk, Dr. Ulrich, von Schaffhausen, in Laufen/Uhwiesen, in Kilchberg ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.