Reports for Nikolas Waag
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Nikolas Waag
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006128358, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
teamgreen AG, bisher in Zug, CHE-150.703.788, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 14.03.2024, Publ. 1005985589).
Statutenänderung:
27.06.2024. 30.08.2024.
Firma neu:
TEAMGREEN AG.
Sitz neu:
Basadingen-Schlattingen.
Domizil neu:
Hauptstrasse 23, 8255 Schlattingen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.06.2024 ein bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pünjer, Constantin, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reifegerste, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waag, Nikolas, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Sinsheim (DE)].
Publication number: HR02-1005930342, Commercial Registry Office Zug, (170)
teamgreen AG, in Zug, CHE-150.703.788, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2023, Publ. 1005890976).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pünjer, Constantin, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Waag, Nikolas, deutscher Staatsangehöriger, in Sinsheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005890976, Commercial Registry Office Zug, (170)
Cornhill AG, in Zug, CHE-150.703.788, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 25.02.2021, Publ. 1005109736).
Statutenänderung:
13.11.2023.
Firma neu:
teamgreen AG.
Zweck neu:
Zweck des Unternehmens ist der Grosshandel, sowie Im- und Export von Industrie- und Medizinhanf-Produkten, soweit diese gesetzlich zulässig sind. Die Entwicklung und Vertrieb von Software sowie der Handel mit (CO2) Emissionszertifikaten und Waren aus dem Bereich des Klimaschutzes. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann Beratungsleistungen aller Art erbringen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pünjer, Constantin, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Waag, Nikolas, deutscher Staatsangehöriger, in Sinsheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.