Reports for Dragan Vrtic
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dragan Vrtic
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005893140, Commercial Registry Office Zug, (170)
Maréchaux Elektro AG, Zweigniederlassung Cham, in Cham, CHE-196.707.288, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 166 vom 27.08.2021, Publ. 1005279023).
Hauptsitz in:
Luzern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vrtic, Dragan, von Kriens, in Cham, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004494338, Commercial Registry Office Zug, (170)
Elektro Rüegg Richard GmbH, in Zug, CHE-106.371.949, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2018, Publ. 4430659).
Statutenänderung:
18.10.2018.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Gewerbestrasse 10, 6330 Cham.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vrtic, Dragan, von Kriens, in Cham, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1962605, Commercial Registry Office Zug, (170)
Elektro Rüegg Zug AG, in Zug, CHE-115.249.365, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 07.12.2009, S. 25, Publ. 5377980).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüegg-Zimmermann, Sabine, von Wila, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maréchaux, Ernst, von Luzern und Le Flon, in Stansstad, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Styger, Marco, von Steinerberg, in Steinen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegg, Richard, von Wila, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Vrtic, Dragan, von Kriens, in Cham, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.