Reports for Oskar Vonmoos
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Oskar Vonmoos
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005336731, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Stiftung BEST Art Collection Luzern, in Luzern, CHE-101.829.852, Stiftung (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2021, Publ. 1005248665).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Garzoli, Gianni, von Maggia, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rothlin, Christine, von Basel, in Meggen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schärli, Stefan, von Luzern, in Meggen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmann, Hubert, von Luzern, in Luzern, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meule, Andrea, von Dietikon, in Luzern, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten und Quästor];
Hess-Odoni, Marianne, von Luzern, in Hochdorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, der Vizepräsidentin oder dem Quästor [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schwöbel, Anne-Kathrin, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, der Vizepräsidentin oder dem Quästor;
Vonmoos, Oskar, von Grossdietwil, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, der Vizepräsidentin oder dem Quästor;
Boyer, Markus, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten und Quästor];
Conrad, Monica, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten und Quästor];
Döös, Patrick, von Fischbach, in Meggen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Graf, Walter, von Luzern und Schongau, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meletta, Armando, von Onsernone, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ruoss, Susanne, von Stäfa, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1005258578, Commercial Registry Office Zug, (170)
MVM AG ZG, in Cham, CHE-107.951.003, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2017, Publ. 3843343). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 25.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vonmoos, Oskar, von Grossdietwil und Emmen, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ziswiler, Sascha, von Buttisholz, in Horw, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
OPES AG (CHE-102.372.223), in Luzern, Revisionsstelle.
Publication number: 2120195, Commercial Registry Office Zug, (170)
M. Schmid AG, Gipsergeschäft, in Zug, CHE-107.951.003, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2013, Publ. 918373).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sidler, Armin, von Küssnacht SZ, in Steinen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Franz, von Werthenstein, in Rothenburg, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vonmoos, Oskar, von Grossdietwil und Emmen, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ziswiler, Sascha, von Buttisholz, in Horw, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schumacher, Martin, von Schüpfheim, in Stans, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rexhaj, Fatlind, von Steinen, in Steinen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marbacher, Daniel, von Wolhusen, in Emmen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.