Reports for Rüdiger von Spies
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Rüdiger von Spies
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004788934, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Godiva AG, in Zürich, CHE-113.507.496, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2017, Publ. 3740905).
Domizil neu:
Dufourstrasse 40, 8008 Zürich. Das Handelsgericht des Kantons Zürich hat mit Urteil vom 24.09.2019 festgestellt, dass der Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 24.08.2017 betreffend die Abwahl bzw. Neuwahl des Verwaltungsrates sowie den Wechsel der Domiziladresse nichtig ist. Demzufolge werden das Rechtsdomizil sowie die Vertretung gemäss dem Zustand vor dem im SHAB-Nr. 174 vom 08.09.2018 publizierten TR-Eintrag Nr. 30'904 vom 05.09.2017 wiederhergestellt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dubach, Lars, von Luzern, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
von Spies, Rüdiger, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Christian, von Emmen und Basel, in Nürensdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Styger, Marco, von Feusisberg, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3740905, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Godiva AG, in Zürich, CHE-113.507.496, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2015, Publ. 2067187).
Domizil neu:
c/o Lars Dubach, Dubach Rechtsanwälte, Notariat, Bahnhofstrasse 10, 8001 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Christian, von Emmen und Basel, in Nürensdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Styger, Marco, von Feusisberg, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dubach, Lars, von Luzern, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
von Spies, Rüdiger, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.