Reports for Monique von Schumacher Markovic
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Monique von Schumacher Markovic
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004500466, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Schumacher'sche Kapellenstiftung Vorderrain, in Luzern, CHE-114.725.794, Stiftung (SHAB Nr. 168 vom 30.08.2012, Publ. 6829324).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Reto, von Knutwil, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Moos, Andreas Igor, von Luzern, in Horw, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Moos, Andreas, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
von Schumacher Markovic, Monique, von Luzern, in Zürich, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift];
Corvasce-von Schumacher, Vérène, von Sion, in Chalais, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift];
von Schumacher, Marie-Noëlle, von Luzern, in Horw, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Lang, Thomas, von Berneck und Horw, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 6829324, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Schumacher'sche Kapellenstiftung Vorderrain, in Luzern, CH-100.7.789.857-4, Stiftung (SHAB Nr. 65 vom 06.04.2010, S. 11, Publ. 5571846).
Urkundenänderung:
16.07.2012.
Domizil neu:
c/o Daniel W. Horat, Schönbühlstrand 30, 6005 Luzern.
Organisation neu:
[Organisation gestrichen gemäss Art. 95 Abs. 1 lit. h. HRegV]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.] [gestrichen: Statuten vom 06.02.2009].[Gestrichene Hinweise auf hinterlegte Reglemente aufgrund geänderter Bestimmungen der HRegV.] [gestrichen: Reglement vom 18.03.2010].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: von Schumacher, Beat, von Luzern, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Corvasce-von Schumacher, Vérène, von Sion, in Chalais, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Corvasce, Vérène, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von Schumacher Markovic, Monique, von Luzern, in Zürich, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift;
Franco, Javier, von Luzern, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Horat, Daniel, von Luzern, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kaufmann, Reto, von Knutwil, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von Moos, Andreas, von Luzern, in Horw, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Schumacher, Marie-Noëlle, von Luzern, in Horw, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 5051256, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Régine Giroud AG Juwelen, in Zürich, CH-020.3.029.528-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 18.09.2008, S. 21, Publ. 4656658).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Von Schumacher, Monique, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giroud, Régine Danielle, von Champagne, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Horw];
Giroud, Nathalie Régine, von Champagne, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Horw].