Reports for Ivo Lars Oliver von Mühlenen
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ivo Lars Oliver von Mühlenen
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005320783, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Savain AG, in Birmensdorf (ZH), CHE-114.821.222, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2015, S.0, Publ. 1948609).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Mühlenen, Nicolas, von Meilen, in Birmensdorf ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ruckli, Bernhard, von Luzern und Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Mühlenen, Elena, von Zürich, in Birmensdorf (ZH), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von Mühlenen, Ivo, von Meilen, in Birmensdorf (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1005277813, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Foxylight AG, in Zürich, CHE-267.130.016, Breitingerstrasse 27, 8002 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
20.08.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Produktion, sowie Erbringung von Beratungs- und Verkaufsdienstleistungen in den Bereichen Licht, Fotos, Videos, Lampen, Möbel, Design, Architektur, Smartphone Accessoires, Consumer Electronics, Software, Marketing und den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im Zusammenhang mit dem definierten Zweck auch Immaterialgüterrechte halten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 20.08.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
von Mühlenen, Ivo Lars Oliver, von Meilen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1870179, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Savain AG, in Zürich, CHE-114.821.222, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2010, S. 24, Publ. 5851166).
Statutenänderung:
01.12.2014.
Sitz neu:
Birmensdorf ZH.
Domizil neu:
c/o Nicolas von Mühlenen, Stallikonerstrasse 27, 8903 Birmensdorf ZH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf, Erstellung, Vermittlung und Verwaltung von Immobilien sowie die Entwicklung, Realisierung und Betreibung einer Fundraising-Plattform für Nonprofitorganisationen. Die Gesellschaft kann flüssige Mittel in Wertschriften anlegen und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundeigentum im In- und Ausland erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Mühlenen, Ivo Lars Oliver, von Meilen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Mühlenen, Nicolas, von Meilen, in Birmensdorf ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Mühlenen, Marc Nicolas];
Ruckli, Bernhard, von Luzern und Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Mühlenen, Elena, von Zürich, in Birmensdorf ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.