Reports for Alex von Mühlenen
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Alex von Mühlenen
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005116156, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Resilient Studios AG, in Zürich, CHE-239.618.790, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 22.01.2021, Publ. 1005080478).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Mühlenen, Alex, von Meilen, in Birmensdorf (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Mühlenen, Nicolas, von Meilen, in Birmensdorf (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005068259, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ETA21 AG, in Zürich, CHE-485.007.774, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2020, Publ. 1004848314).
Statutenänderung:
22.12.2020.
Firma neu:
OOCHA AG.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Planung, Entwicklung, Implementierung, Wartung, Bereitstellung, der Betrieb, Support, Verkauf und Vertrieb von Softwarelösungen und verwandten Technologien, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Cloud Computing, Datenbankmanagement, Middleware, Microservices, Distributed-Ledger- und Blockchain-Plattformen, Daten- und Geschäftsprozessmodellierung und -architekturen, Schaffung und technologischer Unterstützung von digitalen und tokenisierten Vermögenswerten bzw. Ressourcen, einschliesslich aktueller und zukünftiger Nebenprodukte und Dienstleistungen, für alle Branchen und Sektoren im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Mühlenen, Alex, von Meilen, in Birmensdorf (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Mühlenen, Nicolas, von Meilen, in Birmensdorf (ZH), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Szurdok, Szilard, von Basel, in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005007511, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Chainwork AG, in Zürich, CHE-239.618.790, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2019, Publ. 1004622242).
Statutenänderung:
22.09.2020.
Firma neu:
Resilient Studios AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermietung von Räumlichkeiten und Arbeitsplätzen an Unternehmen, die Organisation und Durchführung von Konferenzen und von Veranstaltungen, die Führung eines Begegnungszentrums mit gastronomischen Dienstleistungen, die Beteiligung an Start-Up Unternehmen und die Erbringung von Beratungsleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Mühlenen, Nicolas, von Meilen, in Birmensdorf (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
von Mühlenen, Alex, von Meilen, in Birmensdorf (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Mühlenen, Alex Stefan, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].