Reports for Kurt von Känel
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Kurt von Känel
Newest SOGC notifications: Kurt von Känel
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2062693, Commercial Registry Office Berne, (36)
von Känels GmbH, in Aeschi bei Spiez, CHE-113.313.785, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2009, S. 5, Publ. 4944380).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Känel-Schmid, Heidi, von Aeschi bei Spiez, in Aeschiried (Aeschi bei Spiez), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Känel, Kurt, von Aeschi bei Spiez, in Aeschiried (Aeschi bei Spiez), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Publication number: 4944380, Commercial Registry Office Berne, (36)
von Känels GmbH, in Aeschi bei Spiez, CH-092.4.017.963-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2006, S. 5, Publ. 3682782). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 13.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Känel, Kurt, von Aeschi bei Spiez, in Aeschiried (Aeschi bei Spiez), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publication number: 4635632, Commercial Registry Office Berne, (36)
Hallenbad AG, Aeschi, in Aeschi bei Spiez, CH-092.3.006.255-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2003, S. 4, Publ. 953192).
Statutenänderung:
26.08.2008.
Firma richtig:
HALLENBAD AG, AESCHI.
Aktienkapital neu:
CHF 1'412'000.-- [bisher: CHF 612'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'412'000.--.
Aktien neu:
14'120 Inhaberaktien zu CHF 100.-- [bisher: 6'120 Inhaberaktien zu CHF 100.--]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmutz, Rudolf, von Vechigen, in Spiez, Revisionsstelle;
Thomann, Peter, von Spiez, in Aeschi bei Spiez, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rubin-Michel, Margrith, von Reichenbach im Kandertal, in Aeschi bei Spiez, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Känel, Kurt, von Aeschi bei Spiez, in Aeschiried (Aeschi bei Spiez), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steffen, Bernhard, von Saanen, in Spiez, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kikkert, Manuela, von Valcolla, in Aeschi bei Spiez, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kummer, Christian, von Krattigen, in Krattigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.