Reports for Anton von Faber-Castell
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Anton von Faber-Castell
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3202927, Commercial Registry Office Zurich, (20)
A.W. Faber-Castell (Holding) AG, in Zürich, CHE-102.561.592, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2016, Publ. 3092775).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Investa Handels- und Beteiligungs-GmbH, in Chur (CHE-102.383.764), gemäss Fusionsvertrag vom 21.06.2016 und Bilanz per 31.12.2015. Aktiven von CHF 2'216'584.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 9'000.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Faber-Castell, Anton, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3092775, Commercial Registry Office Zurich, (20)
A.W. Faber-Castell (Holding) AG, in Zürich, CHE-102.561.592, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 22.09.2014, Publ. 1725493).
Statutenänderung:
09.06.2016.
Aktienkapital neu:
CHF 5'000'000.00 [bisher: CHF 10'000'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 5'000'000.00 [bisher: CHF 10'000'000.00].
Aktien neu:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 5'000.00. [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 10'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 09.06.2016 wird der Nennwert der 1'000 Inhaberaktien zu CHF 10'000.00 auf CHF 5'000.00 herabgesetzt und je CHF 5'000.00 pro Aktie zurückbezahlt;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 18.08.2016 festgestellt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eisenring, Dr. Paul, von Bichelsee, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Faber-Castell, Anton, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ebersberg, Dr. Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in Ruggel (FL), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf von Faber-Castell, Charles Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gräfin von Faber-Castell, Katharina Elizabeth, deutsche Staatsangehörige, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Watter, Prof. Dr. Rolf, von Zürich, in Nesslau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Watter, Dr. Rolf, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Commercial Registry Office Zurich, (20)
A.W. Faber-Castell (Holding) AG, bisher in Buchs SG , Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.193 vom 5.10.1993, S.5206).
Statutenänderung:
23.4.1993.
Sitz neu:
Küsnacht ZH.
Domizil neu:
c/o Anton von Faber-Castell, Seestrasse 102, 8700 Küsnacht.
Zweck:
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Industrie- und Handelsunternehmungen aller Art sowie Durchführung aller damit direkt oder indirekt im Zusammenhang stehenden Handels- und Finanztransaktionen.
Aktienkapital:
Fr.10000000.
Liberierung Aktienkapital:
Fr.10000000.
Aktien:
1000 Inhaberaktien zu Fr.10000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Elkuch, Norman, Staatsangehöriger des Fürstentums Liechtenstein, in Bendern (FL), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisenring, Dr. Paul, von Bichelsee, in Erlenbach ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien(wie bisher);
von Faber-Castell, Anton, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien(wie bisher);
Bär, Hans J., von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien(wie bisher);
Riederer, Liliane, von Maienfeld, in Vaduz (FL), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien(wie bisher).