Reports for Thomas von Ballmoos
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Thomas von Ballmoos
Holdings
Newest SOGC notifications: Thomas von Ballmoos
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3275669, Commercial Registry Office Berne, (36)
MAKA-WASSER GmbH, in Worb, CHE-115.540.323, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 29.03.2010, Publ. 5563878).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Ginette Amélie, von Grossaffoltern und Bern, in Worb, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Baumgartner, Peter, von Grossaffoltern und Bern, in Worb, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Watertec GmbH (CHE-105.654.801), in Gurmels, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
von Ballmoos, Thomas, von Heimiswil, in Neuenegg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Pollet, Sofie Veerle, belgische Staatsangehörige, in Izegem (BE), Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5153746, Commercial Registry Office Berne, (36)
fun.net Switzerland Service GmbH, in Köniz, CH-035.4.021.924-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 120 vom 26.06.2003, S. 3, Publ. 1053220).
Statutenänderung:
03.12.2008.
Firma neu:
Playworld Gaming GmbH.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Errichtung und Führung von Unternehmen und Betrieben im Freizeit Bereich, insbesondere die Entwicklung und Aufstellung von Spielautomaten aller Art sowie die Einrichtung von technischen Installationen und Systemen. Sie kann sich an Unternehmen beteiligen und alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern, einschliesslich Immobiliengeschäfte.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 03.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Öhlinger, Josef, österreichischer Staatsangehöriger, in Altmünster (A), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Schild, Hans-Peter, von Hofstetten bei Brienz, in Köniz, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Ballmoos, Thomas, von Heimiswil, in Neuenegg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
playworld gmbh (CH-035.4.013.490-4), in Köniz, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 25'000.00 [bisher:Funworld Elektronik (Schweiz) GmbH, Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung];
Publication number: 5027184, Commercial Registry Office Berne, (36)
Exxtra Games AG, in Neuenegg, CH-035.3.035.524-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2006, S. 3, Publ. 3309068).
Statutenänderung:
03.12.2008.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Vertrieb und Betrieb gebührenpflichtiger Automaten jeglicher Art sowie aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Sie kann sich an Unternehmen beteiligen und alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern, einschliesslich Immobiliengeschäfte.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 03.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
TRG Treuhand- und Revisionsgesellschaft Laupen AG, in Laupen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Ballmoos, Thomas, von Heimiswil, in Neuenegg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ibach (Schwyz)].