Reports for Renate Von Ballmoos
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Renate Von Ballmoos
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005009571, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Verein Zürcher Stadtmission, in Zürich, CHE-381.969.828, Verein (SHAB Nr. 100 vom 26.05.2020, Publ. 1004896484).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Ballmoos, Renate, von Heimiswil, in Zürich, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Karrer, Hans Peter, von Wiesendangen, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Briner, Hans Jakob Ulrich, von Zürich, in Wil (ZH), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von Holzen, Marcel Thomas, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bretscher Hunziker, Claudia Elisabeth, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Handschuh, Melanie, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Thurnherr, Stefan, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3151791, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung der Evangelischen Gesellschaft des Kantons Zürich, in Zürich, CHE-105.903.714, Stiftung (SHAB Nr. 12 vom 19.01.2016, Publ. 2604399).
Vermögensübertragung:
Die Stiftung überträgt gemäss Vertrag vom 30.05.2016 und Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 30.06.2016 Aktiven von CHF 1'033'697.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 92'325.00 auf den Verein Zürcher Stadtmission, in Zürich (CHE-381.969.828).
Gegenleistung:
keine.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rother, Regula, von Oetwil am See und Biel-Benken, in Männedorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Ballmoos, Renate, von Heimiswil, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bretscher, Claudia, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Briner, Hans, von Zürich, in Wil ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2881795, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Verein Zürcher Stadtmission, in Zürich, CHE-381.969.828, Klosbachstrasse 51, 8032 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
17.05.2016.
Zweck:
Der Verein Stadtmission setzt sich mit niederschwelligen Projekten und Angeboten für hilfsbedürftige Menschen ein. Insbesondere für Menschen, die allein gelassen, ausgenutzt, fremd oder sonst auf Hilfe angewiesen sind. Der Verein betreibt oder unterstützt Projekte und Angebote zur Beratung, Betreuung und Beschäftigung. Er kann dafür Unternehmungen mit sozialer Ausrichtung betreiben und Liegenschaften erwerben. Der Verein ist gemeinnützig, er verfolgt weder Erwerbs- noch Selbsthilfezwecke. Der Verein ist parteipolitisch unabhängig und konfessionell ungebunden, er ist der evangelisch-reformierten Landeskirche und der römisch katholischen Körperschaft verbunden. Er steht historisch und ideell der Stiftung Evangelische Gesellschaft des Kantons Zürich nahe.
Mittel:
Betriebsbeiträge von juristischen Personen, Beiträge von öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Spenden und freiwillige Zuwendung Dritter, Erträge aus Dienstleistungen und Kostengutsprachen, Mitgliederbeiträge.
Eingetragene Personen:
von Ballmoos, Renate, von Heimiswil, in Zürich, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwizer Glaus, Franziska Maria, von Benken SG, in Winterthur, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruhwinkel, Martin, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bänninger, Beatrix, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hürlimann, Brigitte, von Walchwil, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Karrer, Hans Peter, von Wiesendangen, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sigrist, Christoph Samuel, von Rafz, in Rafz, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle.