Reports for Marco von Arx
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Marco von Arx
Holdings
Newest SOGC notifications: Marco von Arx
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1557347, Commercial Registry Office Zurich, (20)
TOP LINE WEBGEARING AG, in Zürich, CHE-100.167.646, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2011, Publ. 6206242).
Statutenänderung:
16.04.2014.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 16.04.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Probst, Thomas, von Bellach und Solothurn, in Solothurn, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ritschard, Daniel, von Oberhofen am Thunersee und Luterbach, in Solothurn, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
von Arx, Marco, von Egerkingen und Luterbach, in Kestenholz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fluri + Partner Treuhand AG (CH-400.3.018.089-7), in Baden, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Heinz, von Vitznau, in Ennetbaden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gstädtner, Marcel, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zimmermann, Tsering, von Landquart, in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6206242, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Farner Air Trade AG, bisher in Grenchen, CH-254.3.000.699-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 22.01.2010, S. 14, Publ. 5455564).
Statutenänderung:
10.05.2011.
Firma neu:
TOP LINE WEBGEARING AG.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Förrlibuckstrasse 110, 8005 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Marketing und Werbeberatung mit Schwerpunkt New Media sowie Umsetzung von Kommunikatonstools. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritten eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Farner, Konrad, von Oberstammheim, in Hersiwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Legaudit AG (CH-260.3.000.571-4), in Solothurn, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Heinz, von Vitznau, in Ennetbaden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Probst, Thomas, von Bellach und Solothurn, in Solothurn, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ritschard, Daniel, von Oberhofen am Thunersee und Luterbach, in Solothurn, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gstädtner, Marcel, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Arx, Marco, von Egerkingen und Luterbach, in Kestenholz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fluri + Partner Treuhand AG (CH-400.3.018.089-7), in Baden, Revisionsstelle.
Publication number: 5843762, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
WEBGEARING AG, in Solothurn, CH-255.4.000.388-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2009, S. 16, Publ. 5396074).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ramel, Reto, von Gretzenbach, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Arx, Marco, von Egerkingen und Luterbach, in Kestenholz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.