Reports for Andreas von Arx
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Andreas von Arx
Holdings
Newest SOGC notifications: Andreas von Arx
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004750667, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Personalfürsorgestiftung der Adrian Michel AG, Walde, in Schmiedrued, CHE-110.381.827, Stiftung (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2017, Publ. 3294003).
Name neu:
Personalfürsorgestiftung der Adrian Michel AG, Walde in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Adrian Michel, Tilliacker 567, 5046 Walde AG. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau vom 29.07.2019 aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Würgler, Hans Rudolf, von Gontenschwil, in Schmiedrued, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Arx, Andreas, von Stüsslingen, in Baden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michel, Adrian, von Bönigen, in Schmiedrued, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4419003, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Toni Leuenberger AG, in Rümlingen, CHE-112.341.230, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2017, Publ. 3561609).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vetsch, Thomas, von Grabs, in Risch, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Arx, Andreas, von Stüsslingen, in Baden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eller, Ralph, von Gurtnellen, in Altdorf UR, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Martin, von Röthenbach im Emmental, in Lauwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4281753, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Adrian Michel AG, Walde, in Schmiedrued, CHE-102.041.045, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2017, Publ. 3541859).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eller, Ralph, von Gurtnellen, in Altdorf (UR), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
von Arx, Andreas, von Stüsslingen, in Baden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vetsch, Thomas, von Grabs, in Risch, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.